MINERA DE AVANTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Martin Iriarte, 17
Código Postal 28290
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINERA DE AVANTOS SL
CIF B84550482
Capital Social 513000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/12/2005
Órgano Administración Administrador único
Auditor VAHN Y CIA AUDITORES SL
VINCULACIONES DE MINERA DE AVANTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINERA DE AVANTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbajo Jimenez Joaquin | Administrador Unico | 21/02/2020 | 10/11/2022 |
Carbajo Jimenez Joaquin | Liquidador | 10/11/2022 | 10/11/2022 |
VAHN Y CIA AUDITORES SL | Auditor | 06/10/2011 | 10/11/2022 |
Barranco Garcia Francisco | Administrador Mancomunado | 21/02/2020 | |
Carbajo Jimenez Joaquin | Administrador Mancomunado | 21/02/2020 |
ACTOS BORME DE MINERA DE AVANTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22161 , F 106, S 8, H M 395426, I/A 6 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22161 , F 106, S 8, H M 395426, I/A 6 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22161 , F 106, S 8, H M 395426, I/A 6 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22161 , F 106, S 8, H M 395426, I/A 6 (10/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-219-28
- C/ MARTIN IRIARTE 17 - LOCAL (ROZAS DE MADRID (LAS))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22161 , F 105, S 8, H M 395426, I/A 5 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-. Artículo de los estatutos: 3. Domicilio social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22161 , F 105, S 8, H M 395426, I/A 5 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 510.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 513.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 17.000,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22161 , F 105, S 8, H M 395426, I/A 5 (06/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-51-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22161 , F 105, S 8, H M 395426, I/A 4 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22161 , F 105, S 8, H M 395426, I/A 4 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22161 , F 105, S 8, H M 395426, I/A 4 (21/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-41-28