MINAS Y CANTERAS DE CALIZAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caveda, 21
Código Postal 33002
Municipio Oviedo
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINAS Y CANTERAS DE CALIZAS SL
CIF B86228103
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/05/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario DOENKA DESARROLLOS SL
VINCULACIONES DE MINAS Y CANTERAS DE CALIZAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINAS Y CANTERAS DE CALIZAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bueri Alves Antero Jose Manuel | Representante | 15/06/2011 | 23/08/2013 |
Cavalcanti Jales Patricia | Liquidador | 23/08/2013 | 23/08/2013 |
Cavalcanti Jales Patricia | Administrador Unico | 08/05/2012 | 23/08/2013 |
DOENKA DESARROLLOS SL | Socio Unico | 15/06/2011 | 23/08/2013 |
DOENKA DESARROLLOS SL | Administrador Unico | 15/06/2011 | 08/05/2012 |
ACTOS BORME DE MINAS Y CANTERAS DE CALIZAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3954 , F 71, S 8, H AS 43482, I/A 4 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3954 , F 71, S 8, H AS 43482, I/A 4 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3954 , F 71, S 8, H AS 43482, I/A 4 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3954 , F 71, S 8, H AS 43482, I/A 4 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3954 , F 71, S 8, H AS 43482, I/A 3 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3954 , F 71, S 8, H AS 43482, I/A 3 (08/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-33
- C/ CAVEDA 21 1º (OVIEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3954 , F 71, S 8, H AS 43482, I/A 2 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 4. Domicilio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3954 , F 71, S 8, H AS 43482, I/A 2 (13/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-33
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28911 , F 80, S 8, H M 520596, I/A 1 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28911 , F 80, S 8, H M 520596, I/A 1 (15/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-28