MINAS NIEVES SRL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 70
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINAS NIEVES SRL
CIF B39020417
Actividad Extracción de minerales de hierro
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MINAS NIEVES SRL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINAS NIEVES SRL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Etayo Jose Luis | Administrador Mancomunado | 26/05/2009 | 22/12/2009 |
Lopez De Frutos Mariano Jesus | Administrador Mancomunado | 26/05/2009 | 22/12/2009 |
Arauz De Robles Villalon Fernando | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/08/2009 | |
Beneyto Sanz Santiago | Apoderado Solidario | 28/08/2009 | |
Mederuelo Gonzalez Angel | Apoderado Solidario | 28/08/2009 | |
Oudin Yves Gabriel | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/08/2009 | |
Rodriguez Charles | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/08/2009 | |
Sotillo Vaquerizo Francisco-javier | Apoderado Solidario | 28/08/2009 | |
Sotillo Vaquerizo Francisco-javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/08/2009 | |
Arauz De Robles Villalon Fernando | Administrador Mancomunado | 26/05/2009 |
ACTOS BORME DE MINAS NIEVES SRL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26755 , F 132, S 8, H M 482116, I/A 4 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26755 , F 132, S 8, H M 482116, I/A 4 (22/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-3-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26755 , F 131, S 8, H M 482116, I/A 3 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
- C/ ORENSE 70 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26755 , F 131, S 8, H M 482116, I/A 2 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-108-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 949 , F 220, S 8, H S 9682, I/A 9 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-39
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 949 , F 220, S 8, H S 9682, I/A 9 (26/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-105-39