MIÑARRO DISTRIBUCION DE MODA SA - EXTINGUIDA
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social MIÑARRO DISTRIBUCION DE MODA SA
CIF A30256564
Actividad Comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MIÑARRO DISTRIBUCION DE MODA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIÑARRO DISTRIBUCION DE MODA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ana Luisa Marzal Musso | Administrador Solidario | 19/11/2010 | 20/10/2015 |
Jose Miñarro Montoya | Liquidador | 20/10/2015 | 20/10/2015 |
Jose Miñarro Montoya | Administrador Solidario | 19/11/2010 | 20/10/2015 |
ACTOS BORME DE MIÑARRO DISTRIBUCION DE MODA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 142, S 8, H MU 1238, I/A 8 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 142, S 8, H MU 1238, I/A 8 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 142, S 8, H MU 1238, I/A 8 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-30
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 142, S 8, H MU 1238, I/A 8 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-199-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 141, S 8, H MU 1238, I/A 7 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 58 , F 141, S 8, H MU 1238, I/A 7 (19/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-229-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-30
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-30