MINAFRAVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Mirador da Ria, 26
Código Postal 36612
Municipio Catoira
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINAFRAVA SL
CIF B94040607
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 24/03/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Fraga Vazquez Romina
VINCULACIONES DE MINAFRAVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINAFRAVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fraga Bouzas Angel | Apoderado Solidario | 18/07/2011 | 08/01/2013 |
Fraga Vazquez Romina | Socio Unico | 18/07/2011 | 08/01/2013 |
Fraga Vazquez Romina | Administrador Unico | 18/07/2011 | 08/01/2013 |
Fraga Vazquez Romina | Liquidador | 08/01/2013 | 08/01/2013 |
Fraga Vazquez Romina | Socio único | 08/01/2013 | |
Vazquez Maneiro Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 18/07/2011 | 08/01/2013 |
ACTOS BORME DE MINAFRAVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 3722, F 203, S 8, H PO 51584, I/A 3 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 3722, F 203, S 8, H PO 51584, I/A 3 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-36
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 3722, F 203, S 8, H PO 51584, I/A 3 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-36
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 3722, F 203, S 8, H PO 51584, I/A 3 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-36
Administrador Unico
Liquidador
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 3722, F 203, S 8, H PO 51584, I/A 3 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-36
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 3722, F 202, S 8, H PO 51584, I/A 2 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-36
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 3722, F 200, S 8, H PO 51584, I/A 1 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-36
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 3722, F 200, S 8, H PO 51584, I/A 1 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-36
Dirección:PASEO MIRADOR DA RIA 26-A - ABALO (CATOIRA)
Comienzo de operaciones:24/03/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:1) La construcción, ejecución y prestación de servicios de saneamiento, limpieza, gestión, mantenimiento y reparación de edificios, obras, infraestructuras y, en general, todo tipo de instalaciones, públicas o privadas., asícomo la explotación de todo tipo de infraestructuras. 2) El diseño, investi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3722, L 3722, F 200, S 8, H PO 51584, I/A 1 (18/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-144-36