MINACIOTINTAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arturo Soria, 348
Código Postal 28033
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MINACIOTINTAS SL
CIF B87823522
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/05/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MINACIOTINTAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MINACIOTINTAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Esquibel Astelarra Jose Ignacio | Administrador Solidario | 09/09/2019 | 09/03/2020 |
Esquibel Astelarra Jose Ignacio | Liquidador | 09/03/2020 | 09/03/2020 |
Hernandez Rosado Francisco Javier | Apoderado | 03/07/2017 | 09/03/2020 |
Iglesias Rodriguez Maria Isabel | Administrador Solidario | 09/09/2019 | 09/03/2020 |
Uruburu Gondra Maria Lourdes | Administrador Unico | 17/05/2017 | 09/09/2019 |
Uruburu Gondra Maria Lourdes | Socio Unico | 17/05/2017 | 22/01/2019 |
ACTOS BORME DE MINACIOTINTAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35945 , F 181, S 8, H M 645857, I/A 5 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35945 , F 181, S 8, H M 645857, I/A 5 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35945 , F 181, S 8, H M 645857, I/A 5 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35945 , F 181, S 8, H M 645857, I/A 5 (09/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-52-28
- C/ ARTURO SORIA 348 10 A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35945 , F 180, S 8, H M 645857, I/A 4 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35945 , F 180, S 8, H M 645857, I/A 4 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35945 , F 180, S 8, H M 645857, I/A 4 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35945 , F 180, S 8, H M 645857, I/A 4 (09/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-177-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35945 , F 180, S 8, H M 645857, I/A 3 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35945 , F 179, S 8, H M 645857, I/A 2 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-130-28