MIÑABEL SL - EXTINGUIDA
Municipio Lorca
Provincia Murcia
Razón Social MIÑABEL SL
CIF B30521736
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MIÑABEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIÑABEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Mariano Juan Claudio Miñarro Abellaneda | Liquidador Solidario | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
Mariano Juan Claudio Miñarro Abellaneda | Administrador Solidario | 27/12/2013 | 11/11/2022 |
Mariano Miñarro Martinez | Liquidador Solidario | 11/11/2022 | 11/11/2022 |
Mariano Miñarro Martinez | Administrador Solidario | 27/12/2013 | 11/11/2022 |
Maria De Las Huertas Martinez Bonaque | Administrador Unico | 27/12/2013 |
ACTOS BORME DE MIÑABEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 184, S 8, H MU 21858, I/A 4 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 184, S 8, H MU 21858, I/A 4 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 184, S 8, H MU 21858, I/A 4 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-30
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 184, S 8, H MU 21858, I/A 4 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-30
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 184, S 8, H MU 21858, I/A 4 (11/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-220-30
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 184, S 8, H MU 21858, I/A 3 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 184, S 8, H MU 21858, I/A 3 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1205 , F 184, S 8, H MU 21858, I/A 3 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-30
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-30
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-30