MIMENTO FOTOGRAFIA MOVIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Caracas, 9
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MIMENTO FOTOGRAFIA MOVIL SL
CIF B86965183
Capital Social 59105.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 13/03/2014
Nombres Anteriores
- NATERE ESPAÑA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MIMENTO FOTOGRAFIA MOVIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIMENTO FOTOGRAFIA MOVIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Pedrosillo Sanchez Carlos | Liquidador | 15/01/2019 | 15/01/2019 |
Pedrosillo Sanchez Carlos | Administrador Unico | 28/06/2017 | 15/01/2019 |
Cerro Pascual Sergio | Presidente | 03/09/2015 | 28/06/2017 |
Cerro Pascual Sergio | Consejero Delegado | 03/09/2015 | 28/06/2017 |
Cerro Pascual Sergio | Consejero | 03/09/2015 | 28/06/2017 |
De Benavides Jimenez Elena | Consejero | 03/09/2015 | 28/06/2017 |
Fernandez Gomez Carlos | Secretario | 03/09/2015 | 28/06/2017 |
Fernandez Gomez Carlos | Consejero | 03/09/2015 | 28/06/2017 |
Tejera Osuna Carlos | Administrador Unico | 01/04/2014 | 03/09/2015 |
ACTOS BORME DE MIMENTO FOTOGRAFIA MOVIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32125 , F 153, S 8, H M 578117, I/A 6 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32125 , F 153, S 8, H M 578117, I/A 6 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32125 , F 153, S 8, H M 578117, I/A 6 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32125 , F 153, S 8, H M 578117, I/A 6 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-15-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32125 , F 153, S 8, H M 578117, I/A 5 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32125 , F 153, S 8, H M 578117, I/A 5 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32125 , F 153, S 8, H M 578117, I/A 5 (28/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-127-28
Capital Anterior: | 58.015,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.090,00 | Euros |
Capital Actual: | 59.105,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,88 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32125 , F 152, S 8, H M 578117, I/A 4 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Capital Anterior: | 54.145,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.870,00 | Euros |
Capital Actual: | 58.015,00 | Euros |
Porcentaje: | 7,15 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32125 , F 152, S 8, H M 578117, I/A 4 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28
Capital Anterior: | 49.569,00 | Euros |
Aumento de capital: | 4.576,00 | Euros |
Capital Actual: | 54.145,00 | Euros |
Porcentaje: | 9,23 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32125 , F 152, S 8, H M 578117, I/A 4 (21/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-28