MIMACOM GIJON SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA CORTES VALENCIANAS 58
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social MIMACOM GIJON SL
CIF B98234446
Capital Social 20000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/03/2010
Nombres Anteriores
- IN2 INGENIERIA DE LA INFORMACION VALENCIA SL
- MIMACOM INGENIERIA DE LA INFORMACION SL
- INFORMATION TECHNOLOGY INSIDER SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario MIMACOM IBERICA SL
VINCULACIONES DE MIMACOM GIJON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIMACOM GIJON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Clercx Jean Francois | Administrador Unico | 10/06/2021 | 22/04/2022 |
Clercx Jean Francois | Liquidador Unico | 22/04/2022 | 22/04/2022 |
Ferchenbauer Tanja | Apoderado | 25/09/2013 | 22/04/2022 |
MIMACOM IBERICA SL | Socio Unico | 18/10/2011 | 22/04/2022 |
Clercx Jean Francois | Administrador Unico | 24/07/2013 | 10/06/2021 |
Clercx Jean Francois | Administrador Solidario | 29/09/2011 | 16/05/2013 |
Colomer Alos Enrique Juan | Administrador Solidario | 29/09/2011 | 16/05/2013 |
Carreras Coma Jordi | Administrador Mancomunado | 07/05/2010 | 29/09/2011 |
Carreras Coma Jordi | Apoderado Solidario | 07/05/2010 | 29/09/2011 |
Colomer Alos Enrique Juan | Administrador Mancomunado | 07/05/2010 | 29/09/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIMACOM GIJON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 30, S 8, H V 138582, I/A 14 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 30, S 8, H V 138582, I/A 14 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 30, S 8, H V 138582, I/A 14 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 30, S 8, H V 138582, I/A 14 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 30, S 8, H V 138582, I/A 14 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-46
Empresa: INFORMATION TECHNOLOGY INSIDER SL
- MIMACOM GIJON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 30, S 8, H V 138582, I/A 13 (09/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-239-46
Empresa: INFORMATION TECHNOLOGY INSIDER SL
- Otras modificaciones estatutarias: Modificada la redacción del artículo 18 de los Estatutos Sociales relativo a la retribución del órgano de administración, que pasa a ser gratuito.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 30, S 8, H V 138582, I/A 12 (09/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-46
Empresa: INFORMATION TECHNOLOGY INSIDER SL
- AVDA CORTES VALENCIANAS 58 (VALENCIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 29, S 8, H V 138582, I/A 11 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-46
Empresa: INFORMATION TECHNOLOGY INSIDER SL
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 16..- Los administradores ejercerán su cargo por plazo INDEFINIDO, pudiendo ser separados de su cargo por la Junta general aun cuando la separación no conste en el orden del día".
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 29, S 8, H V 138582, I/A 11 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-46
Empresa: INFORMATION TECHNOLOGY INSIDER SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9175, L 6458, F 29, S 8, H V 138582, I/A 11 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-46