WORLD WIDE ECOFUEL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Avinyó, S/N
Código Postal 08243
Municipio Manresa
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social WORLD WIDE ECOFUEL SL
CIF B64154032
Capital Social 158750.0 Euros
Fecha de Constitución 27/03/2006
Nombres Anteriores
- MILLIUM 2006 SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE WORLD WIDE ECOFUEL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE WORLD WIDE ECOFUEL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Planas Feixo Josep | Apoderado | 25/01/2012 | 02/02/2017 |
Planas Oliveras Jose | REPR.143 RRM | 20/02/2012 | 02/02/2017 |
Planas Oliveras Jose | REPR.143 RRM | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
UPLAN SA | Administrador Unico | 20/02/2012 | 02/02/2017 |
UPLAN SA | Liquidador | 02/02/2017 | 02/02/2017 |
Rodo Vidal Enric | REPR.143 RRM | 18/01/2012 | 20/02/2012 |
RODO VIDAL HOLDING SL | Administrador Unico | 18/01/2012 | 20/02/2012 |
Sensarrich Viladrich Jorge | Administrador Unico | 26/08/2010 | 18/01/2012 |
Montserrat Alberti Maria Asuncion | Administrador Unico | 26/08/2010 |
ACTOS BORME DE WORLD WIDE ECOFUEL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42875 , F 140, S 8, H B 326261, I/A 9 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42875 , F 140, S 8, H B 326261, I/A 9 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-08
Administrador Unico
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42875 , F 140, S 8, H B 326261, I/A 9 (02/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-08
Capital Anterior: | 27.172,00 | Euros |
Aumento de capital: | 131.578,00 | Euros |
Capital Actual: | 158.750,00 | Euros |
Porcentaje: | 484,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 50, S 8, H B 326261, I/A 8 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Capital Anterior: | 24.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.172,00 | Euros |
Capital Actual: | 27.172,00 | Euros |
Porcentaje: | 13,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 49, S 8, H B 326261, I/A 7 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 48, S 8, H B 326261, I/A 6 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 48, S 8, H B 326261, I/A 6 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 47, S 8, H B 326261, I/A 5 (25/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-24-08
- CL AVINYO S/N,POL IND ELS DOLORS (MANRESA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 45, S 8, H B 326261, I/A 4 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-08
Capital Anterior: | 12.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 12.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 24.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38433 , F 45, S 8, H B 326261, I/A 4 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-08