MILLER DEVELOPMENTS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Aragon, 330
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MILLER DEVELOPMENTS SPAIN SL
CIF B85765782
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 20/08/2009
Nombres Anteriores
- ABALO INVERSIONES SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Miller Holdings (international) Limited
VINCULACIONES DE MILLER DEVELOPMENTS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MILLER DEVELOPMENTS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Johnston Neil-william | Administrador Solidario | 25/01/2010 | 18/02/2020 |
Miller Holdings (international) Limited | Socio Unico | 03/11/2009 | 18/02/2020 |
Miller Philip Hartley | Administrador Solidario | 25/01/2010 | 18/02/2020 |
Milloy David Thomas | Liquidador Solidario | 18/02/2020 | 18/02/2020 |
Salamanca Carrasco Victor Marcelino | Apoderado | 04/11/2009 | 18/02/2020 |
SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA | Apoderado | 21/12/2009 | 18/02/2020 |
SALAMANCA CUEVAS MARIA LORENA | Apoderado | 04/11/2009 | 18/02/2020 |
Salamanca Cuevas Victor | Apoderado | 04/11/2009 | 18/02/2020 |
Sutherland Andrew | Liquidador Solidario | 18/02/2020 | 18/02/2020 |
AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION SL | Administrador Unico | 10/09/2009 | 25/01/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MILLER DEVELOPMENTS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26997 , F 125, S 8, H M 486429, I/A 7 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26997 , F 125, S 8, H M 486429, I/A 7 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26997 , F 125, S 8, H M 486429, I/A 7 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26997 , F 125, S 8, H M 486429, I/A 7 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26997 , F 125, S 8, H M 486429, I/A 6 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26997 , F 125, S 8, H M 486429, I/A 6 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26997 , F 125, S 8, H M 486429, I/A 6 (25/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-24-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26997 , F 124, S 8, H M 486429, I/A 5 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-8-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26997 , F 124, S 8, H M 486429, I/A 4 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-219-28