MILLAS Y CHUMAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Santa Engracia, 5
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MILLAS Y CHUMAN SL
CIF B79344164
Capital Social 840000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Nombres Anteriores
- MILLAS Y CHUMAN SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario KINAMAR REAL STATE SL
VINCULACIONES DE MILLAS Y CHUMAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MILLAS Y CHUMAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cid Fernandez Gabriel | Apoderado | 13/11/2019 | 06/11/2020 |
Fernandez De Ponte Ignacio | Apoderado | 13/11/2019 | 06/11/2020 |
Fernandez Martinez Maria Del Mar | Administrador Unico | 13/11/2019 | 06/11/2020 |
Jimenez- Ugarte Hernandez Emilio | Apoderado | 06/11/2020 | |
KINAMAR REAL STATE SL | Socio Unico | 05/08/2019 | 06/11/2020 |
Rossi Martin Carlos | Apoderado | 06/11/2020 | |
Jimenez- Ugarte Hernandez Emilio | Administrador Unico | 13/11/2019 | |
Rossi Martin Carlos | Administrador Unico | 26/07/2013 | 13/11/2019 |
Jimenez Millas Gandarias Alfredo | Socio Unico | 05/08/2019 | 05/08/2019 |
Sanchez Jimenez-millas Alfredo | Socio Unico | 22/02/2012 | 05/08/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MILLAS Y CHUMAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 99, S 8, H M 56007, I/A 27 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 99, S 8, H M 56007, I/A 27 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 99, S 8, H M 56007, I/A 27 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 99, S 8, H M 56007, I/A 27 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 99, S 8, H M 56007, I/A 27 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-220-28
- Ha sido depositado el proyecto de fusión por absorción por la sociedad GOFAINE SL, como absorbente; y MILLAS Y CHUMAN SL, como absorbida. Firmado el proyecto el 1 de Julio de 2020 por los administradores sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 50, S 8, H M 56007, I/A 2M (06/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-133-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 98, S 8, H M 56007, I/A 26 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 97, S 8, H M 56007, I/A 25 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 97, S 8, H M 56007, I/A 25 (13/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-223-28
- ALQUILER DE BIENES INMUEBLES. ALQUILER DE BIENES INMOBILIARIOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30366 , F 97, S 8, H M 56007, I/A 24 (05/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-153-28