MILLARAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social URB CALAHONDA ROYALE, EDF. HORTENSIA 2 2º C - MIJA
Municipio Mijas
Provincia Málaga
Razón Social MILLARAN SL
CIF B92947878
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Fecha de Constitución 02/07/2008
Órgano Administración Administrador único
Propietario Aranguren Dominguez Maria Sonia
VINCULACIONES DE MILLARAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MILLARAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranguren Dominguez Maria Sonia | Socio único | 06/11/2017 | |
Aranguren Dominguez Maria Sonia | Liquidador | 06/11/2017 | 06/11/2017 |
Aranguren Dominguez Maria Sonia | Socio Unico | 05/07/2011 | 06/11/2017 |
Aranguren Dominguez Maria Sonia | Administrador Unico | 05/07/2011 | 06/11/2017 |
Millan Mata Francisco Javier | Administrador Unico | 05/07/2011 |
ACTOS BORME DE MILLARAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546, L 3455, F 128, S 8, H MA 98314, I/A 3 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546, L 3455, F 128, S 8, H MA 98314, I/A 3 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546, L 3455, F 128, S 8, H MA 98314, I/A 3 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546, L 3455, F 128, S 8, H MA 98314, I/A 3 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-217-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-29
- URB CALAHONDA ROYALE, EDF. HORTENSIA 2 2º C - MIJA (MIJAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546, L 3455, F 127, S 8, H MA 98314, I/A 2 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546, L 3455, F 127, S 8, H MA 98314, I/A 2 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546, L 3455, F 127, S 8, H MA 98314, I/A 2 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4546, L 3455, F 127, S 8, H MA 98314, I/A 2 (05/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-136-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-168-29