MILANA SOLAR AOC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Hermanos Pinzon, 4
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MILANA SOLAR AOC SL
CIF B37478450
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 05/09/2008
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Lozano Muñoz Jose Maria
Propietario SALTO DE LANCIEGO SL
VINCULACIONES DE MILANA SOLAR AOC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MILANA SOLAR AOC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lozano Muñoz Jose Maria | Administrador Unico | 27/12/2016 | 08/03/2018 |
SALTO DE LANCIEGO SL | Socio Unico | 17/08/2017 | 08/03/2018 |
ALARIO OBRA CIVIL SL | Administrador Unico | 27/12/2016 | |
FORCIMSA AOC OBRA CIVIL SL | Administrador Unico | 11/02/2011 | 27/12/2016 |
Mitjans Rocasalbas Jaime | REPR.143 RRM | 27/12/2016 | |
Alario Garcia Vicente | Administrador Unico | 11/02/2011 |
ACTOS BORME DE MILANA SOLAR AOC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35635 , F 73, S 8, H M 640454, I/A 4 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35635 , F 73, S 8, H M 640454, I/A 3 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
- C/ HERMANOS PINZON NUMERO 4, 1º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35635 , F 73, S 8, H M 640454, I/A 2 (22/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
- DECLARACION DE CAMBIO DE SOCIO UNICO, SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO LA SOCIEDAD "ASISTENCIA ENERGETICA SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44374 , F 92, S 8, H B 454254, I/A 4 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44374 , F 92, S 8, H B 454254, I/A 4 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44374 , F 92, S 8, H B 454254, I/A 4 (27/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-08
- CL CARAVEL.LA LA NIÑA Num.12 P.8 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44374 , F 92, S 8, H B 454254, I/A 3 (26/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-124-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-166-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 7, S 8, H SA 12605, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-37
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 388 , F 7, S 8, H SA 12605, I/A 2 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-38-37