MIL TRESCIENTOS QUINCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Jacinto Benavente, 6
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MIL TRESCIENTOS QUINCE SL
CIF B59368340
Capital Social 85343.72 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MIL TRESCIENTOS QUINCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIL TRESCIENTOS QUINCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sostres Tarrida Maria | Liquidador | 24/01/2018 | 24/01/2018 |
Sostres Tarrida Maria | Apoderado Solidario | 06/11/2013 | 24/01/2018 |
Sostres Tarrida Maria | Administrador Unico | 12/01/2016 | 24/01/2018 |
Rodes Parellada Juan | Consejero | 18/03/2013 | 12/01/2016 |
Rodes Parellada Juan | Secretario | 18/03/2013 | 12/01/2016 |
Tarrida Vidal Montserrat | Consejero | 18/03/2013 | 12/01/2016 |
Tarrida Vidal Montserrat | Vicepresidente | 18/03/2013 | 12/01/2016 |
Tarrida Vidal Montserrat | Consejero Delegado | 18/03/2013 | 12/01/2016 |
Vidal Torne Maria | Presidente | 18/03/2013 | 12/01/2016 |
Vidal Torne Maria | Consejero | 18/03/2013 | 12/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIL TRESCIENTOS QUINCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43870 , F 173, S 8, H B 3490, I/A 11 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43870 , F 173, S 8, H B 3490, I/A 11 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43870 , F 173, S 8, H B 3490, I/A 11 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43870 , F 172, S 8, H B 3490, I/A 10 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43870 , F 172, S 8, H B 3490, I/A 10 (12/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-11-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43870 , F 171, S 8, H B 3490, I/A 9 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-217-08
Capital Anterior: | 60.101,21 | Euros |
Aumento de capital: | 25.242,51 | Euros |
Capital Actual: | 85.343,72 | Euros |
Porcentaje: | 42,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20226 , F 63, S 8, H B 3490, I/A 8 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-168-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20226 , F 63, S 8, H B 3490, I/A 7 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20226 , F 63, S 8, H B 3490, I/A 7 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20226 , F 62, S 8, H B 3490, I/A 6 (22/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-166-08