MIGUEL RICO Y ASOCIADOS GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Sancho El Fuerte / Antso Azkarraren Etorbidea, 18
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social MIGUEL RICO Y ASOCIADOS GESTION SL
CIF B31368806
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Propietario RIPAGAINA PROMOCION Y DESARROLLO URBANO SL
VINCULACIONES DE MIGUEL RICO Y ASOCIADOS GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIGUEL RICO Y ASOCIADOS GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alforja Sagone Francisco Javier | Apoderado | 08/11/2011 | 01/10/2012 |
Arana Rico Iñaki | Apoderado | 01/10/2012 | |
Arraiza Valle Francisco Javier | Apoderado | 01/10/2012 | |
Gravalos Soria Miguel | Apoderado | 01/10/2012 | |
Rico Rubio Miguel | Administrador Unico | 08/11/2011 | 01/10/2012 |
RIPAGAINA PROMOCION Y DESARROLLO URBANO SL | Socio Unico | 27/03/2012 | 01/10/2012 |
Alforja Sagone Francisco Javier | Administrador Mancomunado | 08/11/2011 | |
Arana Rico Iñaki | Administrador Mancomunado | 08/11/2011 | |
Rico Rubio Miguel | Administrador Mancomunado | 08/11/2011 | |
Unzue Aranda Ruperto | Apoderado | 08/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIGUEL RICO Y ASOCIADOS GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 207, S 8, H NA 2820, I/A 41 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-31
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 207, S 8, H NA 2820, I/A 41 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 207, S 8, H NA 2820, I/A 41 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 207, S 8, H NA 2820, I/A 41 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-31
- Sociedades absorbidas: MIGUEL RICO Y ASOCIADOS SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 206, S 8, H NA 2820, I/A 39 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-31
- La sociedad tendrá por objeto social el integrado por las siguientes actividades: a.- El asesoramiento, gestión, intermediación y coordinación en la prestación de servicios de asesoramiento y gestión de toda clase de personas físicas y jurídicas, tales como asistencia técnica, logística; y otros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 206, S 8, H NA 2820, I/A 39 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-108-31
- Absorbidas: MIGUEL RICO Y ASOCIADOS SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (27/03/2012)
CVE: BORME-B-2012-70-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 205, S 8, H NA 2820, I/A 37 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 205, S 8, H NA 2820, I/A 36 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
- Ratificación expresa de todos los actos realizados por los Administradores salientes en nombre de la Sociedad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 431 , F 204, S 8, H NA 2820, I/A 35 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31