MIGUEL RICO Y ASOCIADOS ESTELLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA Sancho El Fuerte / Antso Azkarraren Etorbidea, 18
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social MIGUEL RICO Y ASOCIADOS ESTELLA SL
CIF B71028716
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MIGUEL RICO Y ASOCIADOS ESTELLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIGUEL RICO Y ASOCIADOS ESTELLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alforja Sagone Francisco Javier | Apoderado | 07/11/2011 | 18/07/2013 |
Arana Rico Iñaki | Apoderado | 07/11/2011 | 18/07/2013 |
Arraiza Valle Ignacio | Vcsec.no.Con | 22/10/2010 | 18/07/2013 |
Gravalos Soria Miguel | Liquidador Unico | 18/07/2013 | 18/07/2013 |
Gravalos Soria Miguel | Apoderado | 07/11/2011 | 18/07/2013 |
Rico Rubio Miguel | Administrador Unico | 07/11/2011 | 18/07/2013 |
Alforja Sagone Francisco Javier | Consejero | 12/02/2010 | 07/11/2011 |
Alforja Sagone Francisco Javier | Vicepresidente | 22/10/2010 | 07/11/2011 |
Arana Rico Iñaki | Consejero | 12/02/2010 | 07/11/2011 |
Arana Rico Iñaki | Secretario | 22/10/2010 | 07/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIGUEL RICO Y ASOCIADOS ESTELLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 193, S 8, H NA 29781, I/A 5 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 193, S 8, H NA 29781, I/A 5 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 193, S 8, H NA 29781, I/A 5 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-31
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 193, S 8, H NA 29781, I/A 5 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 193, S 8, H NA 29781, I/A 5 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-31
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 193, S 8, H NA 29781, I/A 5 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 192, S 8, H NA 29781, I/A 4 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
- Ratificación expresa de todos los actos realizados por los Consejeros salientes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 191, S 8, H NA 29781, I/A 3 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 191, S 8, H NA 29781, I/A 3 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1498 , F 191, S 8, H NA 29781, I/A 3 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-31