MIGUEL ANGEL DIAZ ALONSO SL - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social MIGUEL ANGEL DIAZ ALONSO SL
CIF B33851619
Actividad Fabricación de otras estructuras de madera y piezas de carpintería y ebanistería para la construcción
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lopez Fernandez Elvira
VINCULACIONES DE MIGUEL ANGEL DIAZ ALONSO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIGUEL ANGEL DIAZ ALONSO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Fernandez Elvira | Socio Unico | 25/08/2011 | 04/12/2012 |
Lopez Fernandez Elvira | Administrador Unico | 25/08/2011 | 04/12/2012 |
Lopez Fernandez Elvira | Liquidador | 04/12/2012 | 04/12/2012 |
Diaz Alonso Miguel Angel | Administrador Unico | 25/08/2011 |
ACTOS BORME DE MIGUEL ANGEL DIAZ ALONSO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 185, S 8, H AS 20494, I/A 4 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 185, S 8, H AS 20494, I/A 4 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 185, S 8, H AS 20494, I/A 4 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 185, S 8, H AS 20494, I/A 4 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-239-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 185, S 8, H AS 20494, I/A 3 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 185, S 8, H AS 20494, I/A 3 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2575 , F 185, S 8, H AS 20494, I/A 3 (25/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-172-33
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-199-33