MIFER GOURMET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Reina Victoria, 18
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MIFER GOURMET SL
CIF B86416575
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 21/03/2012
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MIFER GOURMET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIFER GOURMET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Andres Rubio Miguel Angel | Administrador Mancomunado | 29/03/2012 | 14/10/2015 |
Andres Rubio Miguel Angel | Liquidador Solidario | 14/10/2015 | 14/10/2015 |
Gonzalez Ruiz Fernando | Administrador Mancomunado | 29/03/2012 | 14/10/2015 |
Gonzalez Ruiz Fernando | Liquidador Solidario | 14/10/2015 | 14/10/2015 |
Del Moral Tirado Maria Antonia | Administrador Mancomunado | 29/03/2012 | 07/11/2012 |
Moya Rodriguez Maria Jesus | Administrador Mancomunado | 29/03/2012 | 07/11/2012 |
ACTOS BORME DE MIFER GOURMET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29804 , F 42, S 8, H M 536247, I/A 3 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29804 , F 42, S 8, H M 536247, I/A 3 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29804 , F 42, S 8, H M 536247, I/A 3 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29804 , F 42, S 8, H M 536247, I/A 3 (14/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29804 , F 42, S 8, H M 536247, I/A 2 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29804 , F 38, S 8, H M 536247, I/A 1 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28
Dirección:AVDA DE LA REINA VICTORIA 18 LOCAL 2 (MADRID)
Comienzo de operaciones:21/03/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:LA VENTA DE GOLOSINAS Y DULCES, DERIVADOS DEL CACAO TALES COMO CHOCOLATES DE TODO TIPO..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29804 , F 38, S 8, H M 536247, I/A 1 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-70-28