MIDDELMANN INTERNATIONAL MARKETING SERVICES & CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cami Can Pau, 11
Código Postal 07010
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social MIDDELMANN INTERNATIONAL MARKETING SERVICES & CONSULTING SL
CIF B07610355
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MIDDELMANN INTERNATIONAL MARKETING SERVICES & CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIDDELMANN INTERNATIONAL MARKETING SERVICES & CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Middelmann Blome Alvaro Guillermo | Administrador Unico | 27/03/2012 | 22/01/2019 |
Middelmann Blome Isabel | Apoderado | 28/03/2012 | 22/01/2019 |
Middelmann Blome Isabelle | Liquidador | 22/01/2019 | 22/01/2019 |
Middelmann Blomme Alvaro | Administrador Unico | 22/01/2019 | |
Middelmann Blome Alvaro Guillermo | Administrador Solidario | 27/03/2012 | |
Middelmann Blome Isabel | Administrador Solidario | 27/03/2012 |
ACTOS BORME DE MIDDELMANN INTERNATIONAL MARKETING SERVICES & CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 154, S 8, H PM 8877, I/A 9 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 154, S 8, H PM 8877, I/A 9 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 154, S 8, H PM 8877, I/A 9 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 154, S 8, H PM 8877, I/A 9 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 154, S 8, H PM 8877, I/A 9 (22/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 154, S 8, H PM 8877, I/A 8 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: Se modificar el métodop de retribución del Organo de Administración, y en su consecuencia, se modifica la redaccion delArtículo 27º de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 153, S 8, H PM 8877, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 153, S 8, H PM 8877, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1564 , F 153, S 8, H PM 8877, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-169-07