MIDATECH ANDALUCIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO DE LAS DELICIAS, NUMERO UNO, SEGUNDA PLANTA,
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social MIDATECH ANDALUCIA SL
CIF B84184977
Actividad Investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades
Fecha de Constitución 17/01/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MIDATECH ANDALUCIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIDATECH ANDALUCIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Neil Phillips James | Administrador Solidario | 30/06/2015 | 19/05/2016 |
Warren Barry Justin Nicolas | Liquidador Unico | 19/05/2016 | 19/05/2016 |
Warren Barry Justin Nicolas | Administrador Solidario | 30/06/2015 | 19/05/2016 |
Warren Barry Justin Nicolas | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/09/2011 | 19/05/2016 |
Midatech Limited | Presidente | 30/06/2015 | |
Midatech Limited | Consejero | 30/06/2015 | |
Moore-thornicroft Storme | Consejero | 30/06/2015 | |
Penades Ullate Soledad | Consejero | 30/06/2015 | |
Warren Barry Justin Nicolas | Secretario | 11/03/2011 | 30/06/2015 |
Warren Barry Justin Nicolas | Consejero | 11/03/2011 | 30/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MIDATECH ANDALUCIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 67, S 8, H SE 61314, I/A 6 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 67, S 8, H SE 61314, I/A 6 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 67, S 8, H SE 61314, I/A 6 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 67, S 8, H SE 61314, I/A 6 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 67, S 8, H SE 61314, I/A 6 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 67, S 8, H SE 61314, I/A 5 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 67, S 8, H SE 61314, I/A 5 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-41
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 67, S 8, H SE 61314, I/A 5 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-41
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4114 , F 66, S 8, H SE 61314, I/A 4 (29/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-194-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-63-41