MICROCIENCIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Montnegre, 2
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MICROCIENCIA SA
CIF A08710675
Capital Social 340226.1 Euros
Actividad Comercio al por mayor no especializado
Página Web www.microciencia.com
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MICROCIENCIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MICROCIENCIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arocas Rosell Eva | REP.ADM.CONC | 11/11/2014 | 17/07/2018 |
LENER ADMINISTRACIONES CONCURSALES SL | Administrador Concursal | 11/11/2014 | 17/07/2018 |
Eizmendi German Adelina Juana | Consejero | 16/03/2011 | 20/11/2015 |
Jarrens Eizmendi Jose Christian | Secretario | 16/03/2011 | 20/11/2015 |
Jarrens Eizmendi Jose Christian | Consejero | 16/03/2011 | 20/11/2015 |
Jarrens Eizmendi Jose Christian | Consejero Delegado | 16/03/2011 | 20/11/2015 |
Jarrens Pans Eduardo Fernando | Presidente | 16/03/2011 | 20/11/2015 |
Jarrens Pans Eduardo Fernando | Consejero | 16/03/2011 | 20/11/2015 |
Jarrens Pans Eduardo Fernando | Consejero Delegado | 16/03/2011 |
ACTOS BORME DE MICROCIENCIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 193, S 8, H B 63758, I/A 20 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 682/2014, AUTO FIRME DE FECHA 06/06/2018, CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 193, S 8, H B 63758, I/A 20 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 193, S 8, H B 63758, I/A 20 (17/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-141-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 192, S 8, H B 63758, I/A 19 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 682/2014, AUTOS FIRMES DE FECHAS: 26/01/2015, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD Y 03/06/2015, APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 192, S 8, H B 63758, I/A 19 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 192, S 8, H B 63758, I/A 19 (20/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 682/2014, AUTO FIRME DE FECHA 10/09/2014, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 191, S 8, H B 63758, I/A 18 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 191, S 8, H B 63758, I/A 18 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-08
Capital Anterior: | 90.150,00 | Euros |
Aumento de capital: | 250.076,10 | Euros |
Capital Actual: | 340.226,10 | Euros |
Porcentaje: | 277,40 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23952 , F 191, S 8, H B 63758, I/A 17 (02/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08