MICHAUD DESIGN Y CONFORT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pikoketa, 8
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MICHAUD DESIGN Y CONFORT SL
CIF B57621765
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Instalación de carpintería
Fecha de Constitución 19/05/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Michaud Bruno-pierre-abel
VINCULACIONES DE MICHAUD DESIGN Y CONFORT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MICHAUD DESIGN Y CONFORT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Michaud Bruno-pierre-abel | Administrador Unico | 09/06/2009 | 20/03/2024 |
Michaud Bruno-pierre-abel | Socio Unico | 09/06/2009 | 20/03/2024 |
Michaud Bruno-pierre-abel | Liquidador | 20/03/2024 | 20/03/2024 |
ACTOS BORME DE MICHAUD DESIGN Y CONFORT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2583 , F 12, S 8, H SS 34959, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2583 , F 12, S 8, H SS 34959, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2583 , F 12, S 8, H SS 34959, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2583 , F 12, S 8, H SS 34959, I/A 3 (20/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-20
- C/ PIKOKETA, Nº 8, GALERIA COMERCIAL BELLAS ARTES, (IRUN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2583 , F 9, S 8, H SS 34959, I/A 1 (17/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-245-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-171-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-48
- C/ RAMON Y CAJAL 39 3º 25 (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5087 , F 184, S 8, H BI 55661, I/A 2 (30/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 80, S 8, H PM 64142, I/A 1 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2389 , F 80, S 8, H PM 64142, I/A 1 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-07