MIA VIDA MIA CASA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Polo de Medina, 21
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social MIA VIDA MIA CASA SL
CIF B73675381
Capital Social 3600.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 31/05/2010
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MIA VIDA MIA CASA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MIA VIDA MIA CASA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernando Martinez Garrido | Liquidador Mancomunado | 11/08/2017 | 11/08/2017 |
Fernando Martinez Garrido | Administrador Mancomunado | 03/06/2010 | 11/08/2017 |
Gines Costa Garcia | Administrador Mancomunado | 03/06/2010 | 11/08/2017 |
Gines Costa Lopez | Liquidador Mancomunado | 11/08/2017 | 11/08/2017 |
ACTOS BORME DE MIA VIDA MIA CASA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 42, S 8, H MU 73411, I/A 2 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 42, S 8, H MU 73411, I/A 2 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 42, S 8, H MU 73411, I/A 2 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 42, S 8, H MU 73411, I/A 2 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-30
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 42, S 8, H MU 73411, I/A 2 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 37, S 8, H MU 73411, I/A b (27/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-147-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 37, S 8, H MU 73411, I/A a (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-135-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 37, S 8, H MU 73411, I/A 1 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-30
Dirección:C/ POLO DE MEDINA 21 1 (MURCIA)
Comienzo de operaciones:31/05/10
Capital:3.600,00 Euros
Objeto social:Compra y venta de inmuebles, promoción inmobiliaria y la gestión y administración de valores representativos de los fondos propios de entidades no residentes en territorio español, mediante la correspondiente organización demedios materiales y personales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 37, S 8, H MU 73411, I/A 1 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-111-30