MI NOCHE CON MAUD SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Casimiro Velasco, 2
Código Postal 33202
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social MI NOCHE CON MAUD SL
CIF B87532958
Capital Social 51124.0 Euros
Fecha de Constitución 04/04/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Alvarez Rilla Maria Cristina
Propietario Alvarez Rilla Maria Cristina
VINCULACIONES DE MI NOCHE CON MAUD SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MI NOCHE CON MAUD SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Rilla Maria Cristina | Administrador Unico | 16/11/2016 | 05/04/2019 |
Alvarez Rilla Maria Cristina | Socio Unico | 16/11/2016 | 05/04/2019 |
Alvarez Rilla Maria Cristina | Administrador Solidario | 12/04/2016 | 16/11/2016 |
Urquhart Rebecca-maighan Barrois | Administrador Solidario | 12/04/2016 | 16/11/2016 |
ACTOS BORME DE MI NOCHE CON MAUD SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 175, S 8, H AS 50434, I/A 5 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MI NOCHE CON MAUD SL
Nif:B87532958
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE OVIEDO
Juez / Ponente:RAFAEL ABRIL MANSO
Parte Dispositiva:
Se acuerda la conclusión del concurso, por insuficiencia de la masa activa
Fecha de Resolución:29/01/2019
Número Procedimiento Concursal:45/2019
Datos Registrales:
Tomo:
4223
Libro:
0
Folio:
175
Hoja:
8-50434
Inscripción:
5
Fecha Inscripción05/04/2019
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 175, S 8, H AS 50434, I/A 5 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:MI NOCHE CON MAUD SL
Nif:B87532958
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 3 DE OVIEDO
Juez / Ponente:RAFAEL ABRIL MANSO
Parte Dispositiva:
Se declara en concurso, que tiene carácter voluntario a la sociedad de esta hoja
Fecha de Resolución:29/01/2019
Número Procedimiento Concursal:45/2019
Datos Registrales:
Tomo:
4223
Libro:
0
Folio:
175
Hoja:
8-50434
Inscripción:
5
Fecha Inscripción05/04/2019
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 175, S 8, H AS 50434, I/A 5 (05/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 6. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 175, S 8, H AS 50434, I/A 4 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-33
Capital Anterior: | 6.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 45.124,00 | Euros |
Capital Actual: | 51.124,00 | Euros |
Porcentaje: | 752,07 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 175, S 8, H AS 50434, I/A 4 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-33
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 175, S 8, H AS 50434, I/A 4 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-33
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 175, S 8, H AS 50434, I/A 3 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-33
- C/ CASIMIRO VELASCO 2 3º - IZQUIERDA (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 174, S 8, H AS 50434, I/A 2 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-33
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 174, S 8, H AS 50434, I/A 2 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-33
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Domicilio social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4223 , F 174, S 8, H AS 50434, I/A 2 (16/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-33