MI CASA SPAIN LOS BOLICHES SL - EXTINGUIDA
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Razón Social MI CASA SPAIN LOS BOLICHES SL
CIF B92715028
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/01/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MI CASA SPAIN LOS BOLICHES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MI CASA SPAIN LOS BOLICHES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Latham Anthony Kingsley | Administrador Solidario | 16/01/2009 | 19/12/2023 |
Latham Anthony Kingsley | Liquidador Solidario | 19/12/2023 | 19/12/2023 |
Mc Allister Joseph Spires | Administrador Solidario | 16/01/2009 | 19/12/2023 |
Mcallister Joseph Spires | Liquidador Solidario | 19/12/2023 | 19/12/2023 |
Loeb Rene Claudio | Administrador Mancomunado | 16/01/2009 | |
MALAQUITA ADMINISTRACION SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2009 |
ACTOS BORME DE MI CASA SPAIN LOS BOLICHES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998, L 2909, F 184, S 8, H MA 82730, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998, L 2909, F 184, S 8, H MA 82730, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998, L 2909, F 184, S 8, H MA 82730, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998, L 2909, F 184, S 8, H MA 82730, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-168-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-168-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998, L 2909, F 184, S 8, H MA 82730, I/A 2 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-29
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998, L 2909, F 184, S 8, H MA 82730, I/A 2 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3998, L 2909, F 184, S 8, H MA 82730, I/A 2 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-23-29