MEZARDAGO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Vulcano, 1
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social MEZARDAGO SL
CIF B91699223
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/09/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MEZARDAGO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEZARDAGO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Martin Petra | Presidente | 06/02/2014 | 12/12/2022 |
Gomez Martin Petra | Consejero | 06/02/2014 | 12/12/2022 |
Perez Aranda Maria Victoria | Secretario | 06/02/2014 | 12/12/2022 |
Perez Aranda Maria Victoria | Consejero | 06/02/2014 | 12/12/2022 |
Ramos Gomez Jose Maria | Director Gerente | 06/02/2014 | 12/12/2022 |
Ramos Gomez Jose Maria | Apoderado | 06/02/2014 | 12/12/2022 |
Ramos Gomez Rocio | Consejero | 06/02/2014 | 12/12/2022 |
Ramos Gomez Jose Maria | Administrador Unico | 06/02/2014 |
ACTOS BORME DE MEZARDAGO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963 , F 174, S 8, H SE 80186, I/A 7 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963 , F 174, S 8, H SE 80186, I/A 7 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963 , F 174, S 8, H SE 80186, I/A 7 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-41
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963 , F 174, S 8, H SE 80186, I/A 7 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-41
Apoderado
Director Gerente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963 , F 172, S 8, H SE 80186, I/A 6 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
- Otras modificaciones estatutarias: 6. Acciones/Participaciones.- También modifica los artículos 18º y 20º.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963 , F 172, S 8, H SE 80186, I/A 5 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963 , F 172, S 8, H SE 80186, I/A 5 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963 , F 172, S 8, H SE 80186, I/A 5 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-31-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963 , F 169, S 8, H SE 80186, I/A 3 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-41
- 1.- Estudio, gestión, promoción, asesoramiento, ejecución y desarrollo por cuenta propia o ajena, de toda clase de proyectos inmobiliarias ya sean con fines industriales, comerciales, hoteleros, turísticos o recreativos, asícanto el estudio, promoción, gestión, realización y administración.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4963 , F 169, S 8, H SE 80186, I/A 2 (26/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-41