MEYPACK SA - EXTINGUIDA
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social MEYPACK SA
CIF A80680614
Actividad Manipulación de mercancías
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MEYPACK SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEYPACK SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gibert Armengol Gemma | Consejero | 23/04/2010 | 29/09/2010 |
Rallo Fontdevila Jose Carlos | Secretario | 21/07/2010 | 29/09/2010 |
Rallo Fontdevila Jose Carlos | Consejero | 21/07/2010 | 29/09/2010 |
Nicolas Bastidas Juan Manuel | Consejero | 23/04/2010 | |
Nicolas Bastidas Juan Manuel | Apoderado | 29/01/2010 |
ACTOS BORME DE MEYPACK SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35380 , F 109, S 8, H B 117604, I/A 29 (29/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-198-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35380 , F 108, S 8, H B 117604, I/A 28 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-146-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35380 , F 108, S 8, H B 117604, I/A 27 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35380 , F 108, S 8, H B 117604, I/A 26 (23/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35350 , F 108, S 8, H B 117604, I/A 25 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08