MEYLUNA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Libertad, 10
Código Postal 20004
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social MEYLUNA SL
CIF B20859476
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 29/10/2004
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AEDIFICAT 2002 SA
VINCULACIONES DE MEYLUNA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEYLUNA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AEDIFICAT 2002 SA | Socio Unico | 03/06/2009 | 28/10/2010 |
Sanchez Baranda Jose Ignacio | Liquidador Mancomunado | 26/02/2010 | 28/10/2010 |
Yeregui Kinkel Maria Eugenia | Liquidador Mancomunado | 26/02/2010 | 28/10/2010 |
Sanchez Baranda Jose Ignacio | Administrador Mancomunado | 27/10/2009 | 26/02/2010 |
Yeregui Kinkel Maria Eugenia | Administrador Mancomunado | 27/10/2009 | 26/02/2010 |
Linares Torres Luis Fernando | Consejero Delegado Mancomunado | 03/06/2009 | 27/10/2009 |
Linares Torres Luis Fernando | Consejero | 03/06/2009 | 27/10/2009 |
Sanchez Baranda Jose Ignacio | Secretario | 03/06/2009 | 27/10/2009 |
Sanchez Baranda Jose Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado | 03/06/2009 | 27/10/2009 |
Sanchez Baranda Jose Ignacio | Consejero | 03/06/2009 | 27/10/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MEYLUNA SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-30-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 22, S 8, H SS 24766, I/A 6 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 22, S 8, H SS 24766, I/A 6 (28/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-216-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2010)
CVE: BORME-B-2010-64-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 22, S 8, H SS 24766, I/A 5 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-20
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 22, S 8, H SS 24766, I/A 5 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 22, S 8, H SS 24766, I/A 5 (26/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 22, S 8, H SS 24766, I/A 4 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 22, S 8, H SS 24766, I/A 4 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-20
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2133 , F 22, S 8, H SS 24766, I/A 4 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-212-20