MEV 55 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Recoletos, 3
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social MEV 55 SL
CIF B83285510
Órgano Administración Administrador único
Propietario SAONA EMPRESARIAL SL
VINCULACIONES DE MEV 55 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MEV 55 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramiro Leon Juan | Liquidador | 21/01/2020 | 21/01/2020 |
Ramiro Leon Juan | Administrador Unico | 02/04/2018 | 21/01/2020 |
SAONA EMPRESARIAL SL | Socio Unico | 31/08/2016 | 21/01/2020 |
Rodriguez De Valcarcel De Ribed Carlos | Administrador Unico | 16/12/2015 | 02/04/2018 |
TURISMO DESARROLLO INTEGRAL SL | Socio Unico | 16/12/2015 | 31/08/2016 |
Alvarez Martinez Josefina | Administrador Mancomunado | 16/12/2015 | |
Martin Duarte David | Administrador Mancomunado | 16/12/2015 |
ACTOS BORME DE MEV 55 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18147 , F 150, S 8, H M 314009, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18147 , F 150, S 8, H M 314009, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18147 , F 150, S 8, H M 314009, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18147 , F 150, S 8, H M 314009, I/A 9 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18147 , F 149, S 8, H M 314009, I/A 8 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18147 , F 149, S 8, H M 314009, I/A 8 (02/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-68-28
- C/ RECOLETOS 3 3 1º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18147 , F 149, S 8, H M 314009, I/A 7 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
- a) La prestación a terceros de servicios de consultoría. b) La organización y promoción de ferias, de servicios turísticos, hoteleros einmobiliarios. c) La construcción, compraventa, cesión, explotación, administración y arrendamiento, activo y pasivo, o de cualquier otra forma de cesión de uso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18147 , F 149, S 8, H M 314009, I/A 6 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18147 , F 149, S 8, H M 314009, I/A 6 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-28
- a) La organización y promoción de ferias y servicios turísticos, hoteleros e inmobiliarios. b) La construcción, promoción, inversión, mej ora, transformación, urbanización, rehabilitación, compraventa, explotación, administración, disposición, arrendamiento o cualquier otra forma de cesión de uso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18147 , F 148, S 8, H M 314009, I/A 5 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-28