METROLOGIC INSTRUMENTS IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Italia, 7
Código Postal 28823
Municipio Coslada
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social METROLOGIC INSTRUMENTS IBERICA SL
CIF B82494469
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Howes Peter James
Propietario HONEYWELL SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES SL
VINCULACIONES DE METROLOGIC INSTRUMENTS IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METROLOGIC INSTRUMENTS IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bastarreche Sagues Iñigo | Secretario No Consejero | 28/04/2009 | 01/02/2012 |
Coevoet Fabrice | Apoderado Mancomunado | 26/03/2009 | 01/02/2012 |
Dahoe Krishan | Consejero | 10/11/2010 | 01/02/2012 |
Garcia Pereda Roldan | Vicesecretario No Consejero | 28/04/2009 | 01/02/2012 |
HONEYWELL SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES SL | Socio Unico | 11/01/2012 | 01/02/2012 |
Howes Peter James | Presidente | 07/04/2010 | 01/02/2012 |
Howes Peter James | Consejero | 07/04/2010 | 01/02/2012 |
Ramos Del Castillo Montserrat | Apoderado Mancomunado | 26/03/2009 | 01/02/2012 |
Ryan Mark Philip | Apoderado Mancomunado | 26/03/2009 | 01/02/2012 |
Solans Senen Miguel | Apoderado Mancomunado | 26/03/2009 | 01/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE METROLOGIC INSTRUMENTS IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14865 , F 137, S 8, H M 247304, I/A 29 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14865 , F 137, S 8, H M 247304, I/A 29 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
- LA SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA Y EXTINGUIDA Y HAN QUEDADO CANCELADAS TODAS SUS INSCRIPCIONES, AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN MADRID, DENOMINADA "HONEYWELL SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES, SL".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14865 , F 137, S 8, H M 247304, I/A 29 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-30-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14865 , F 136, S 8, H M 247304, I/A 28 (11/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-9-28
- AVDA DE ITALIA 7 - POLIGONO INDUSTRIAL C.T. (COSLADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14865 , F 136, S 8, H M 247304, I/A 27 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14865 , F 135, S 8, H M 247304, I/A 26 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14865 , F 135, S 8, H M 247304, I/A 26 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14865 , F 135, S 8, H M 247304, I/A 25 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14865 , F 135, S 8, H M 247304, I/A 25 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28