METRO DE GRANADA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Anton, 72
Código Postal 18005
Municipio Granada
Provincia Granada
Razón Social METRO DE GRANADA SA
CIF A18952374
Capital Social 1.05893E8 Euros
Fecha de Constitución 31/12/2010
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Perez Moreno Jose Francisco
Propietario Agencia De Obra Publica De La Junta De Andalucia
VINCULACIONES DE METRO DE GRANADA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METRO DE GRANADA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agencia De Obra Publica De La Junta De Andalucia | Socio Unico | 15/02/2011 | 15/11/2016 |
Bobo Ruiz Santiago | Apoderado Solidario | 25/10/2011 | 15/11/2016 |
Burgos Garcia Maria Mercedes | Apoderado Solidario | 25/10/2011 | 15/11/2016 |
Cabanillas Magro Jesus Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/10/2011 | 15/11/2016 |
Calvillo Galisteo Rosario Macarena | Apoderado Solidario | 25/10/2011 | 15/11/2016 |
Cañas Moreno Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/10/2011 | 15/11/2016 |
Candau Ramila Rafael | Apoderado Solidario | 25/10/2011 | 15/11/2016 |
Fernandez Dones Martin | Apoderado Solidario | 25/10/2011 | 15/11/2016 |
Garcia Cañizares Miguel Angel | Apoderado Solidario | 25/10/2011 | 15/11/2016 |
Garcia Ramirez Mario | Apoderado Solidario | 25/10/2011 | 15/11/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE METRO DE GRANADA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 9, S 8, H GR 39342, I/A 10 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-18
- Cesión global de activo y pasivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 9, S 8, H GR 39342, I/A 10 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-18
- Beneficiarias de la cesión: Agencia De Obra Publica De La Junta De Andalucia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 9, S 8, H GR 39342, I/A 10 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-18
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (15/06/2016)
CVE: BORME-B-2016-132-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 9, S 8, H GR 39342, I/A 9 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1558 , F 9, S 8, H GR 39342, I/A 9 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 10, S 8, H GR 39342, I/A 8 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 10, S 8, H GR 39342, I/A 8 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-72-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 10, S 8, H GR 39342, I/A 7 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1415 , F 10, S 8, H GR 39342, I/A 7 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-18