METODO 21 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Asuncion, 53
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social METODO 21 SL
CIF B91431478
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario INMOBILIARIA IMPULSO XXI SA
VINCULACIONES DE METODO 21 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METODO 21 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRO MURILLO SA | Liquidador | 14/01/2015 | 03/09/2015 |
Colorado Lozano Carlos | Apoderado Solidario | 05/05/2014 | 03/09/2015 |
Guerrero Manzano Guadalupe | Apoderado Solidario | 05/05/2014 | 03/09/2015 |
INMOBILIARIA IMPULSO XXI SA | Socio Unico | 19/02/2009 | 03/09/2015 |
Rodriguez Garcia Jorge Israel | Apoderado Solidario | 05/05/2014 | 03/09/2015 |
Colorado Lozano Carlos | Liquidador Solidario | 26/11/2014 | 14/01/2015 |
Ramirez Portillo Cristobal | Liquidador Solidario | 26/11/2014 | 14/01/2015 |
Rodriguez Garcia Jorge Israel | Liquidador Solidario | 26/11/2014 | 14/01/2015 |
Colorado Lozano Juan Carlos | Presidente | 02/05/2014 | 26/11/2014 |
Colorado Lozano Juan Carlos | Consejero | 26/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE METODO 21 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 221, S 8, H SE 60860, I/A 14 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-41
- Como consecuencia de la liquidación y extinción de la Sociedad quedan cancelados todos los asientos practicados en este Registro a dicha Entidad, quedando revocados por lo tanto los poderes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 221, S 8, H SE 60860, I/A 14 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 221, S 8, H SE 60860, I/A 14 (03/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-41
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 221, S 8, H SE 60860, I/A 13 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 221, S 8, H SE 60860, I/A 13 (14/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 221, S 8, H SE 60860, I/A 12 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 221, S 8, H SE 60860, I/A 12 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-41
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 221, S 8, H SE 60860, I/A 12 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-41
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 221, S 8, H SE 60860, I/A 12 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-41
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4096 , F 100, S 8, H SE 60860, I/A 11 (05/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-41