METALURGICA AGRO INDUSTRIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno Santa Engracia, 13
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Razón Social METALURGICA AGRO INDUSTRIAL SL
CIF B06028518
Actividad Alquiler de maquinaria y equipo para la construcción e ingeniería civil
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE METALURGICA AGRO INDUSTRIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METALURGICA AGRO INDUSTRIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Asensio Gonzalez Antonio | Liquidador Mancomunado | 02/08/2013 | 08/07/2016 |
Fernandez Suarez Antonio | Liquidador Mancomunado | 02/08/2013 | 08/07/2016 |
Perez Amigo Milagros | Apoderado | 04/12/2012 | 17/04/2015 |
Fernandez Caña Encarnacion | Administrador Unico | 04/12/2012 | 02/08/2013 |
Bravo Bravo Rodrigo | Apoderado Solidario | 04/12/2012 | |
Bravo Nieto Elena | Apoderado Solidario | 04/12/2012 | |
Elias Fernandez Ana Maria | Administrador Unico | 18/08/2010 | 04/12/2012 |
Elias Fernandez Ana Maria | Apoderado | 04/12/2012 | |
Fernandez Caña Antonio | Apoderado | 04/12/2012 | |
Fernandez Caña Antonio | Administrador Unico | 18/08/2010 |
ACTOS BORME DE METALURGICA AGRO INDUSTRIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 138, S 8, H BA 4095,BA , I/ 18 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-06
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 137, S 8, H BA 4095,BA , I/ 17 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-06
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 137, S 8, H BA 4095,BA , I/ 16 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-06
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 137, S 8, H BA 4095,BA , I/ 16 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 137, S 8, H BA 4095,BA , I/ 16 (02/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-06
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 137, S 8, H BA 4095,BA , I/ 15 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 136, S 8, H BA 4095,BA , I/ 14 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-06
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 136, S 8, H BA 4095,BA , I/ 14 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 136, S 8, H BA 4095,BA , I/ 14 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-06
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-194-06