METALICAS ARVIM SL - EXTINGUIDA
Provincia Soria
Razón Social METALICAS ARVIM SL
CIF B42150334
Capital Social 258232.56 Euros
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE METALICAS ARVIM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METALICAS ARVIM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Martinez Miryam | Administrador Solidario | 05/05/2015 | 31/05/2017 |
Gil Martinez Miryam | Liquidador | 31/05/2017 | 31/05/2017 |
Ramos Lopez Ruben | Administrador Solidario | 05/05/2015 | 31/05/2017 |
Martinez Corchon Maria Yolanda | Administrador Solidario | 05/05/2015 | |
Ramos Hernandez Arsenio | Administrador Solidario | 05/05/2015 | |
Contreras Viñaras Mariano | Administrador Solidario | 01/07/2014 |
ACTOS BORME DE METALICAS ARVIM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110, L 59, F 175, S 8, H SO 1422, I/A 7 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-42
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110, L 59, F 175, S 8, H SO 1422, I/A 7 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-42
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110, L 59, F 175, S 8, H SO 1422, I/A 7 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-42
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110, L 59, F 175, S 8, H SO 1422, I/A 7 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-111-42
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110, L 59, F 175, S 8, H SO 1422, I/A 6 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-42
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110, L 59, F 175, S 8, H SO 1422, I/A 6 (05/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-42
Capital Anterior: | 108.198,00 | Euros |
Aumento de capital: | 150.034,56 | Euros |
Capital Actual: | 258.232,56 | Euros |
Porcentaje: | 138,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110, L 59, F 175, S 8, H SO 1422, I/A 5 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-42
Capital Anterior: | 108.182,18 | Euros |
Aumento de capital: | 15,82 | Euros |
Capital Actual: | 108.198,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110, L 59, F 175, S 8, H SO 1422, I/A 5 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-42
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 110, L 59, F 175, S 8, H SO 1422, I/A 4 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-42
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8, H SO 1422 (05/03/2013)
CVE: BORME-B-2013-51-42