METALES TECNICOS EN TORNILLERIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Señor de Aranzate, 4
Código Postal 20304
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social METALES TECNICOS EN TORNILLERIA SL
CIF B75040055
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de ferretería, fontanería y calefacción
Fecha de Constitución 10/02/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Lamothe Serge Pascal
VINCULACIONES DE METALES TECNICOS EN TORNILLERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METALES TECNICOS EN TORNILLERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lamothe Serge Pascal | Socio Unico | 04/10/2011 | 18/11/2011 |
Lamothe Serge Pascal | Administrador Unico | 04/10/2011 | 18/11/2011 |
Lamothe Serge Pascal | Liquidador | 18/11/2011 | 18/11/2011 |
Fuertes Mazo Jose Maria | Apoderado | 18/05/2011 | 04/10/2011 |
Fuertes Mazo Mercedes | Socio Unico | 18/05/2011 | 04/10/2011 |
Fuertes Mazo Mercedes | Administrador Unico | 18/05/2011 | 04/10/2011 |
Fuertes Mazo Jose Maria | Socio Unico | 16/02/2011 | 18/05/2011 |
Fuertes Mazo Jose Maria | Administrador Unico | 16/02/2011 | 18/05/2011 |
ACTOS BORME DE METALES TECNICOS EN TORNILLERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 113, S 8, H SS 33267, I/A 6 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 113, S 8, H SS 33267, I/A 6 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 113, S 8, H SS 33267, I/A 6 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 113, S 8, H SS 33267, I/A 6 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-228-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 113, S 8, H SS 33267, I/A 5 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 112, S 8, H SS 33267, I/A 4 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 112, S 8, H SS 33267, I/A 4 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-20
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 112, S 8, H SS 33267, I/A 4 (04/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-196-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 112, S 8, H SS 33267, I/A 3 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2505 , F 112, S 8, H SS 33267, I/A 2 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-100-20