METALES SVP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Don Benito, 49
Código Postal 06010
Municipio Badajoz
Provincia Badajoz
Razón Social METALES SVP SL
CIF B06709836
Capital Social 1080960.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 20/12/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Garcia Torremocha Checa Luis Jose
VINCULACIONES DE METALES SVP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METALES SVP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Torremocha Checa Luis Jose | Administrador Unico | 31/01/2017 | 18/10/2019 |
MOVILEX RECYCLING GROUP SL | Socio Unico | 31/01/2017 | 07/02/2018 |
ACTOS BORME DE METALES SVP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 69, S 8, H BA 28035, I/A 5 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-06
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 69, S 8, H BA 28035, I/A 5 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-06
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 69, S 8, H BA 28035, I/A 4 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : 5. Capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 69, S 8, H BA 28035, I/A 3 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-06
Capital Anterior: | 478.260,00 | Euros |
Aumento de capital: | 602.700,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.080.960,00 | Euros |
Porcentaje: | 126,02 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 69, S 8, H BA 28035, I/A 3 (18/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-06
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los Estatutos : 5. Capital
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 68, S 8, H BA 28035, I/A 2 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-06
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 475.260,00 | Euros |
Capital Actual: | 478.260,00 | Euros |
Porcentaje: | 15.842,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 68, S 8, H BA 28035, I/A 2 (07/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-237-06
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 66, S 8, H BA 28035, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-06
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 66, S 8, H BA 28035, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-06
Dirección:C/ DON BENITO, 49 06498 (BADAJOZ)
Comienzo de operaciones:20/12/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:6420
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 656 , F 66, S 8, H BA 28035, I/A 1 (31/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-06