METALES IBERICA ARANZADI SL - EXTINGUIDA
Municipio Leioa
Provincia Bizkaia
Razón Social METALES IBERICA ARANZADI SL
CIF B48008320
Actividad Fundición de otros metales no férreos
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ZUBIZARRETA CONSULTING SL
VINCULACIONES DE METALES IBERICA ARANZADI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METALES IBERICA ARANZADI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranzadi Martinez Inchausti Esteban | Presidente | 27/11/2019 | |
Aranzadi Martinez Inchausti Esteban | Consejero | 27/11/2019 | |
Aranzadi Martinez Inchausti Esteban | Liquidador Mancomunado | 27/11/2019 | 27/11/2019 |
Aranzadi Martinez Inchausti Esteban | Apoderado Solidario | 03/04/2013 | 27/11/2019 |
Aranzadi Martinez Inchausti Esteban | Consejero Delegado Solidario | 22/11/2017 | 27/11/2019 |
Aranzadi Martinez Inchausti Gabriel | Consejero | 27/11/2019 | |
Aranzadi Martinez Inchausti Gabriel | Apoderado Solidario | 03/04/2013 | 27/11/2019 |
Aranzadi Martinez Inchausti Iciar | Consejero | 27/11/2019 | |
Aranzadi Martinez Inchausti Isabel | Consejero | 27/11/2019 | |
Aranzadi Martinez Inchausti Juan Ignacio | Consejero | 27/11/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE METALES IBERICA ARANZADI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 125, S 8, H BI 26059, I/A 17 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 125, S 8, H BI 26059, I/A 17 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 125, S 8, H BI 26059, I/A 17 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-48
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Aranzadi Martinez Inchausti Esteban
- Aranzadi Martinez Inchausti Gabriel
- Aranzadi Martinez Inchausti Iciar
- Aranzadi Martinez Inchausti Isabel
- Aranzadi Martinez Inchausti Juan Ignacio
- Aranzadi Martinez Inchausti Lucia
- Aranzadi Martinez Inchausti Miguel
- Aranzadi Martinez Inchausti Santiago Andres
- Gastamintza Arantzadi Esteban
Liquidador Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 125, S 8, H BI 26059, I/A 17 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-48
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 125, S 8, H BI 26059, I/A 16 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-48
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 125, S 8, H BI 26059, I/A 16 (22/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 125, S 8, H BI 26059, I/A 15 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-5-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 124, S 8, H BI 26059, I/A 14 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 124, S 8, H BI 26059, I/A 14 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3818 , F 123, S 8, H BI 26059, I/A 13 (31/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-48