METALBIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social LUGAR POL. INDUSTRIAL CAN PORTELLA 21
Código Postal 17853
Municipio Argelaguer
Provincia Girona
Razón Social METALBIO SL
CIF B55371736
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/05/2020
Órgano Administración Administrador único
Propietario Francisco Jose Jimenez Lopez
VINCULACIONES DE METALBIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METALBIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Jose Jimenez Lopez | Socio Unico | 23/10/2020 | 29/04/2022 |
Francisco Jose Jimenez Lopez | Administrador Unico | 23/10/2020 | 29/04/2022 |
Francisco Jose Jimenez Lopez | Liquidador | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
Fernando Mila Bargo | Socio Unico | 25/05/2020 | 23/10/2020 |
Fernando Mila Bargo | Administrador Unico | 25/05/2020 | 23/10/2020 |
ACTOS BORME DE METALBIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 181, S 8, H GI 67425, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 181, S 8, H GI 67425, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 181, S 8, H GI 67425, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 181, S 8, H GI 67425, I/A 3 (29/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 181, S 8, H GI 67425, I/A 2 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 181, S 8, H GI 67425, I/A 2 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-17
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 181, S 8, H GI 67425, I/A 2 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 179, S 8, H GI 67425, I/A 1 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-17
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 179, S 8, H GI 67425, I/A 1 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-17
Dirección:LUGAR POL. INDUSTRIAL CAN PORTELLA 21 (ARGELAGUER)
Comienzo de operaciones:07/05/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La actividad de taller mecánico. La fabricación, instalación y montaje de toda clase de construcciones metálicas y calderería. El mantenimiento y reparación de estructuras y elementos metálicos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3287 , F 179, S 8, H GI 67425, I/A 1 (25/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-105-17