METAEMOTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Barbecho, 25
Código Postal 47014
Municipio Valladolid
Provincia Valladolid
Razón Social METAEMOTION SL
CIF B47593199
Capital Social 7842.0 Euros
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Fecha de Constitución 11/12/2006
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Infante Escudero Javier
VINCULACIONES DE METAEMOTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE METAEMOTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calderon Rodriguez Francisco Javier | Consejero | 21/03/2014 | 13/08/2015 |
Calderon Rodriguez Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/05/2014 | 13/08/2015 |
Hernando Allue Sergio | Apoderado Mancomunado | 15/05/2014 | 13/08/2015 |
Infante Escudero Javier | Presidente | 21/03/2014 | 13/08/2015 |
Infante Escudero Javier | Consejero | 21/03/2014 | 13/08/2015 |
Infante Escudero Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/05/2014 | 13/08/2015 |
Lopez Anton Angela | Apoderado Mancomunado | 15/05/2014 | 13/08/2015 |
Nuñez Garcia Gustavo | Consejero | 21/03/2014 | 13/08/2015 |
Nuñez Garcia Gustavo | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/05/2014 | 13/08/2015 |
Perez Ramos Fabiola | Apoderado Mancomunado | 15/05/2014 | 13/08/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE METAEMOTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 73, S 8, H VA 19252, I/A 8 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-47
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 73, S 8, H VA 19252, I/A 8 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-157-47
- Nota Marginal de cierre registral de la sociedad por plazo de 6 meses de conformidad con lo preceptuado por el artículo 231 RRM al ser absorbida por la sociedad "A.C. Nielsen Company S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 73, S 8, H VA 19252, I/A 7 N (07/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-131-47
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 73, S 8, H VA 19252, I/A 6 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-47
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 73, S 8, H VA 19252, I/A 7 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-47
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 72, S 8, H VA 19252, I/A 5 (15/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-95-47
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 72, S 8, H VA 19252, I/A 4 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-47
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 72, S 8, H VA 19252, I/A 4 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-47
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 72, S 8, H VA 19252, I/A 4 (21/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-61-47
Capital Anterior: | 5.472,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.370,00 | Euros |
Capital Actual: | 7.842,00 | Euros |
Porcentaje: | 43,31 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1258 , F 71, S 8, H VA 19252, I/A 3 (13/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-47