MESON RESTAURANTE SUOMI SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Finlandia, 12
Código Postal 29640
Municipio Fuengirola
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social MESON RESTAURANTE SUOMI SL
CIF B92958966
Capital Social 3800.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 08/09/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MESON RESTAURANTE SUOMI SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MESON RESTAURANTE SUOMI SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Obeid Ahmad Shah | Administrador Unico | 05/10/2017 | 17/06/2021 |
Obeid Ahmad Shah | Socio Unico | 05/10/2017 | 17/06/2021 |
Obeid Ahmad Shah | Liquidador | 17/06/2021 | 17/06/2021 |
Ortega Romero Antonio | Administrador Mancomunado | 26/07/2012 | 05/10/2017 |
Zaragoza Gomez Julian | Administrador Mancomunado | 26/07/2012 | 05/10/2017 |
Escapez Moya Javier | Administrador Solidario | 11/11/2011 | 26/07/2012 |
Romero Molina Jose Miguel | Administrador Solidario | 11/11/2011 | 26/07/2012 |
Lopez Ibañez Julio Enrique | Administrador Unico | 28/04/2010 | 11/11/2011 |
Guerrero Barrios Fancisco De Asis | Administrador Unico | 17/03/2010 | 28/04/2010 |
Jimenez Lara Antonia | Administrador Unico | 27/08/2009 | 17/03/2010 |
ACTOS BORME DE MESON RESTAURANTE SUOMI SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4674, L 3582, F 76, S 8, H MA102410, I/A 8 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4674, L 3582, F 76, S 8, H MA102410, I/A 8 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4674, L 3582, F 76, S 8, H MA102410, I/A 8 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4674, L 3582, F 76, S 8, H MA102410, I/A 8 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4674, L 3582, F 76, S 8, H MA102410, I/A 8 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-29
- En ejecución de títulos judiciales con el número 26/20211, por Resolución que ha devenido firme, se ha dictado Decreto de fecha 26 de abril de 2.021, por el Juzgado de lo Social nº 7 de los de Málaga, en el que se declara la insolvencia provisional de esta Sociedad, con un principal de 5.073'16 euros y 788'48 euros de intereses y costas.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4674, L 3582, F 76, S 8, H MA102410, I/A 7 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4674, L 3582, F 75, S 8, H MA102410, I/A 6 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4674, L 3582, F 75, S 8, H MA102410, I/A 6 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4674, L 3582, F 75, S 8, H MA102410, I/A 6 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4674, L 3582, F 75, S 8, H MA102410, I/A 6 (05/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-29