MES SOLAR XV SL - EXTINGUIDA
Razón Social MES SOLAR XV SL
CIF B88509856
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 25/10/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Modus Energy International Bv
VINCULACIONES DE MES SOLAR XV SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MES SOLAR XV SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN GENIUS DEVELOPMENT SPAIN SL | Liquidador | 07/08/2024 | 07/08/2024 |
Luengo Garcia Loreto | Apoderado | 11/11/2019 | 07/08/2024 |
Luengo Garcia Loreto | Administrador Unico | 16/01/2020 | 07/08/2024 |
Martinez Santamarta Alvaro | Representante | 07/08/2024 | 07/08/2024 |
Modus Energy International Bv | Socio Unico | 11/11/2019 | 07/08/2024 |
Sciogoleva Erika | Administrador Unico | 11/11/2019 | 16/01/2020 |
ACTOS BORME DE MES SOLAR XV SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 705016, I/A 5 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 705016, I/A 5 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 705016, I/A 5 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 705016, I/A 5 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
- C/ GOYA 25 5 IZ (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39676 , F 78, S 8, H M 705016, I/A 4 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39676 , F 78, S 8, H M 705016, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39676 , F 78, S 8, H M 705016, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39676 , F 77, S 8, H M 705016, I/A 2 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39676 , F 74, S 8, H M 705016, I/A 1 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39676 , F 74, S 8, H M 705016, I/A 1 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28