MES SOLAR XIII SL - EXTINGUIDA
Razón Social MES SOLAR XIII SL
CIF B88473327
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 11/09/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario Modus Energy International Bv
VINCULACIONES DE MES SOLAR XIII SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MES SOLAR XIII SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREEN GENIUS DEVELOPMENT SPAIN SL | Liquidador | 07/08/2024 | 07/08/2024 |
Luengo Garcia Loreto | Apoderado Solidario | 11/11/2019 | 07/08/2024 |
Luengo Garcia Loreto | Administrador Unico | 16/01/2020 | 07/08/2024 |
Martinez Santamarta Alvaro | Representante | 07/08/2024 | 07/08/2024 |
Modus Energy International Bv | Socio Unico | 23/09/2019 | 07/08/2024 |
Sciogoleva Erika | Administrador Unico | 23/09/2019 | 16/01/2020 |
ACTOS BORME DE MES SOLAR XIII SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 702847, I/A 5 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 702847, I/A 5 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 702847, I/A 5 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 702847, I/A 5 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
- C/ GOYA 25 - 5º IZQUIERDA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39600 , F 56, S 8, H M 702847, I/A 4 (08/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39600 , F 56, S 8, H M 702847, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39600 , F 56, S 8, H M 702847, I/A 3 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39600 , F 55, S 8, H M 702847, I/A 2 (11/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-221-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39600 , F 52, S 8, H M 702847, I/A 1 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39600 , F 52, S 8, H M 702847, I/A 1 (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-28