MES QUE LLEURE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Generalitat, 99
Municipio Santa Coloma de Gramenet
Provincia Barcelona
Razón Social MES QUE LLEURE SL
CIF B64192370
Capital Social 90000.0 Euros
Actividad Otra educación n.c.o.p.
Fecha de Constitución 11/04/2006
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MES QUE LLEURE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MES QUE LLEURE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Atares Paris Gemma | REP.ADM.CONC | 20/09/2013 | 06/10/2016 |
FIGUERAS LEGAL SLP | Administrador Concursal | 20/09/2013 | 06/10/2016 |
Mendez Rodriguez Eduardo | Secretario | 28/03/2011 | 06/10/2016 |
Mendez Rodriguez Eduardo | Apoderado | 28/03/2011 | 06/10/2016 |
Lorca Blanco Manuel Jesus | Administrador Solidario | 17/02/2012 | 08/07/2014 |
Mendez Rodriguez Eduardo | Administrador Solidario | 17/02/2012 | 08/07/2014 |
ALIFRES SA | Consejero | 28/03/2011 | 17/02/2012 |
Castro Bañeres Maria Belen | Secretario No Consejero | 28/03/2011 | 17/02/2012 |
Flores Peña Francisco | REPR.143 RRM | 28/03/2011 | 17/02/2012 |
Lorca Blanco Manuel Jesus | Presidente | 28/03/2011 | 17/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MES QUE LLEURE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 133, S 8, H B 334408, I/A 9 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 639/2013, AUTO FIRME DE FECHA 21/09/2016, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 133, S 8, H B 334408, I/A 9 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 133, S 8, H B 334408, I/A 9 (06/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 132, S 8, H B 334408, I/A 8 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 639/2013, AUTOS FIRMES, DE FECHAS 24/02/2014: APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION Y 07/05/2014:APROBACION DEL PLAN DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 132, S 8, H B 334408, I/A 8 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 132, S 8, H B 334408, I/A 8 (08/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-132-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 639/2013, AUTO FIRME DE FECHA 30/07/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 132, S 8, H B 334408, I/A 7 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43511 , F 132, S 8, H B 334408, I/A 7 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-08
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 86.994,00 | Euros |
Capital Actual: | 90.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 2.894,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38760 , F 159, S 8, H B 334408, I/A 6 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08
- AMPLIAR A:LA PREPARACION,SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE COMIDAS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN GENERAL,ASI COMO LA PRESTACION DE SERVICIOS DE RESTAURACIONA COLECTIVOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38760 , F 158, S 8, H B 334408, I/A 5 (27/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-4-08