MERTINA PLUS SL - EXTINGUIDA
Razón Social MERTINA PLUS SL
CIF B66579202
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 16/07/2015
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único BASCARA SL
VINCULACIONES DE MERTINA PLUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERTINA PLUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BASCARA SL | Administrador Unico | 14/12/2017 | 06/02/2018 |
Roig Ortiz Luis Carlos | REPR.143 RRM | 14/12/2017 | 06/02/2018 |
Roig Ortiz Luis Carlos | Administrador Unico | 01/10/2015 | 14/12/2017 |
Rodriguez De Liebana Torres Maria Vanessa | Administrador Unico | 03/08/2015 | 01/10/2015 |
ACTOS BORME DE MERTINA PLUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44945 , F 67, S 8, H B 472075, I/A 4 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44945 , F 66, S 8, H B 472075, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44945 , F 66, S 8, H B 472075, I/A 3 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
- PRESTACION DE SERVICIOS DE BAR,CAFETERIA,RESTAURANTE Y ESTABLECIMIENTOS ANALOGOS,ASI COMO TODO LO RELACIONADO CON LA RESTAURACION Y LA GASTRONOMIA. (CNAE 5610)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44945 , F 66, S 8, H B 472075, I/A 2 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-08
- CL BERGARA Num.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44945 , F 66, S 8, H B 472075, I/A 2 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-08
- SOCIEDAD UNIPERSONAL. SOCIO UNICO: REGINAHOTEL SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44945 , F 66, S 8, H B 472075, I/A 2 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44945 , F 66, S 8, H B 472075, I/A 2 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44945 , F 66, S 8, H B 472075, I/A 2 (01/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-194-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44945 , F 65, S 8, H B 472075, I/A 1 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-08
Dirección:CR JOSEP IRLA I BOSCH Num.4 ESC. P.1 PTA.1 (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:16/07/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:PRESTACION DE SERVICIOS, CONSULTORIA, ASESORAMIENTO, GESTION Y ADMINISTRACION. DISTRIBUCION COMERCIAL, IMPORTACION, EXPORTACION. TURISMO, HOSTELERIA Y RESTAURACION.ACTIVIDAD,NEGOCIO Y PROMOCION INMOBILIARIA.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44945 , F 65, S 8, H B 472075, I/A 1 (03/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-151-08