MERMELADAS BUBUB SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA NACIONAL 122 Km 69,5
Código Postal 50546
Municipio Bulbuente
Provincia Zaragoza
Razón Social MERMELADAS BUBUB SL
CIF B99323651
Capital Social 50000.0 Euros
Actividad Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
Fecha de Constitución 08/09/2011
Página Web www.bubub.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario B.S. EDULCORANTES SL
VINCULACIONES DE MERMELADAS BUBUB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERMELADAS BUBUB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
B.S. EDULCORANTES SL | Socio Unico | 08/04/2019 | 15/03/2024 |
Castiglione Ruiz Maria Eugenia | Administrador Unico | 08/04/2019 | 15/03/2024 |
Castiglione Ruiz Maria Eugenia | Liquidador | 15/03/2024 | 15/03/2024 |
REQUINTO SL | Socio Unico | 10/05/2017 | 08/04/2019 |
Vintanel Corzan David | Administrador Unico | 31/12/2015 | 08/04/2019 |
Azanza Esteban Maria Susana | Apoderado | 31/12/2015 | 31/12/2015 |
Escartin Azanza Arantxa Elena | Socio Unico | 27/12/2011 | 31/12/2015 |
Escartin Azanza Arantxa Elena | Administrador Unico | 27/12/2011 | 31/12/2015 |
ACTOS BORME DE MERMELADAS BUBUB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 167, S 8, H Z 52545, I/A 9 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 167, S 8, H Z 52545, I/A 9 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 167, S 8, H Z 52545, I/A 9 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 167, S 8, H Z 52545, I/A 9 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 167, S 8, H Z 52545, I/A 8 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 167, S 8, H Z 52545, I/A 8 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-50
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 167, S 8, H Z 52545, I/A 8 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-50
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 167, S 8, H Z 52545, I/A 7 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-50
- Otras modificaciones estatutarias: "Artículo 16 .- DISPOSICIONES ECONOMICAS. Los ejercicios sociales iniciarán el día uno de julio y finalizarán el treinta de junio de cada año, con excepción del ejercicio en curso que comenzó el día 1 de enero de 2017 y fina el 30 de junio de 2017. La administración está obligada a formular, en el
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 166, S 8, H Z 52545, I/A 6 (04/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-131-50
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 50.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 50.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4144 , F 166, S 8, H Z 52545, I/A 5 (10/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-92-50