MERISTATION MAGAZINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Valentin Beato, 48
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MERISTATION MAGAZINE SL
CIF B17552654
Página Web www.meristation.es
Órgano Administración Administrador único
Propietario GRUPO DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES SL
VINCULACIONES DE MERISTATION MAGAZINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERISTATION MAGAZINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bretos Serrano Marta | Apoderado Solidario | 26/02/2020 | 17/08/2020 |
Bueno Carrasco Mar | Apoderado Solidario | 26/02/2020 | 17/08/2020 |
Canton Molina Juan | Apoderado | 19/07/2017 | 17/08/2020 |
Garcia Cebollada Mar | Apoderado | 27/08/2013 | 17/08/2020 |
GRUPO DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES SL | Administrador Unico | 04/02/2020 | 17/08/2020 |
GRUPO DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES SL | Socio Unico | 04/03/2020 | 17/08/2020 |
Gutierrez Fernandez Josefa | Apoderado | 14/10/2013 | 17/08/2020 |
Martin Magdalena Jorge | Apoderado | 30/03/2017 | 17/08/2020 |
Martinez Peon Alejandro | Representante | 04/02/2020 | 17/08/2020 |
Ruiz Delgado Francisco Javier | Apoderado | 16/03/2020 | 17/08/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MERISTATION MAGAZINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 4, S 8, H M 519967, I/A 24 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 4, S 8, H M 519967, I/A 24 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 4, S 8, H M 519967, I/A 24 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 4, S 8, H M 519967, I/A 24 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 4, S 8, H M 519967, I/A 23 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 4, S 8, H M 519967, I/A 22 (04/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 3, S 8, H M 519967, I/A 21 (26/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 3, S 8, H M 519967, I/A 20 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 3, S 8, H M 519967, I/A 20 (04/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-28-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32904 , F 3, S 8, H M 519967, I/A 19 (19/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-28