MERIDIONAL DE AGUAS SA - EXTINGUIDA
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social MERIDIONAL DE AGUAS SA
CIF A41716507
Actividad Obras hidráulicas
Página Web www.meridionaldeaguas.es
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE MERIDIONAL DE AGUAS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERIDIONAL DE AGUAS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIBETICA SL | Auditor | 09/02/2009 | 09/07/2019 |
Fernando Ruiz Del Olmo | Apoderado | 09/07/2019 | |
GRUPO RIEGOSUR SL | Administrador Unico | 24/05/2010 | 09/07/2019 |
Muñoz Hoyo Francisco | Apoderado | 06/03/2018 | 09/07/2019 |
Ruiz Del Olmo Maria Isabel | Apoderado | 19/10/2018 | 09/07/2019 |
Montes Gonzalez Gonzalo | Apoderado | 19/10/2018 | |
AUDIBETICA SLP | Auditor | 22/05/2014 | 25/10/2016 |
Montes Gonzalez Gonzalo | Consejero | 24/05/2010 | |
Muñoz Hoyo Francisco | Secretario | 18/11/2009 | 24/05/2010 |
Muñoz Hoyo Francisco | Consejero | 18/11/2009 | 24/05/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MERIDIONAL DE AGUAS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 206, S 8, H SE 29122, I/A 24 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 206, S 8, H SE 29122, I/A 24 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-41
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 206, S 8, H SE 29122, I/A 24 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 206, S 8, H SE 29122, I/A 24 (09/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 206, S 8, H SE 29122, I/A 23 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 205, S 8, H SE 29122, I/A 22 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-41
- CAMBIADO el representante persona física de "GRUPO RIEGOSUR, S.L.", para el ejercicio de su cargo de administradora única de "MERIDIONAL DE AGUAS, S.A.", que en adelante será ostentado por DON FERNANDO RUIZ DEL OLMO.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 205, S 8, H SE 29122, I/A 21 (19/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 205, S 8, H SE 29122, I/A 20 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 204, S 8, H SE 29122, I/A 19 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3235 , F 204, S 8, H SE 29122, I/A 18 (23/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-41