MERIDIAN AGRICOLA SL - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social MERIDIAN AGRICOLA SL
CIF B82337965
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE MERIDIAN AGRICOLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERIDIAN AGRICOLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Trujillo Vilches Ramfis Rafael | Administrador Mancomunado | 04/11/2013 | 16/08/2022 |
Trujillo Vilches Ramfis Rafael | Liquidador | 16/08/2022 | 16/08/2022 |
Vilches Menendez Ana Maria | Administrador Mancomunado | 04/11/2013 | 16/08/2022 |
Vilches Menendez Ana Maria Eva | Administrador Unico | 23/12/2010 | 04/11/2013 |
Garcia Fillol Francisco Miguel | Administrador Unico | 23/12/2010 |
ACTOS BORME DE MERIDIAN AGRICOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14215 , F 34, S 8, H M 234008, I/A 6 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14215 , F 34, S 8, H M 234008, I/A 6 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14215 , F 34, S 8, H M 234008, I/A 6 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14215 , F 34, S 8, H M 234008, I/A 6 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14215 , F 34, S 8, H M 234008, I/A 5 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14215 , F 34, S 8, H M 234008, I/A 5 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14215 , F 34, S 8, H M 234008, I/A 5 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-116-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14215 , F 34, S 8, H M 234008, I/A 4 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14215 , F 34, S 8, H M 234008, I/A 4 (23/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-1-28