MERCURIO ESPAÑA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 95
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social MERCURIO ESPAÑA SA
CIF A79365300
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE MERCURIO ESPAÑA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MERCURIO ESPAÑA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moser Thomas | Liquidador | 06/02/2013 | 25/04/2013 |
Moser Thomas | Administrador Solidario | 21/01/2013 | 06/02/2013 |
Samuels Michael Peter | Administrador Solidario | 21/01/2013 | 06/02/2013 |
Kindelan Everett Ultano | Administrador Solidario | 03/11/2009 | 21/01/2013 |
ACTOS BORME DE MERCURIO ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 216, S 8, H M 3186, I/A 18 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 216, S 8, H M 3186, I/A 18 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-84-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 215, S 8, H M 3186, I/A 17 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 215, S 8, H M 3186, I/A 17 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 215, S 8, H M 3186, I/A 17 (06/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-32-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 215, S 8, H M 3186, I/A 16 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 215, S 8, H M 3186, I/A 16 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 157 , F 215, S 8, H M 3186, I/A 16 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-160-28